ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BOLDRE
Rhif yr elusen: 1200694
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Rosemary Hardy-Gillingham | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Nigel Frank Price | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Mary Monica Jeans | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Terence Handley MacMath | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER KNOX | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Fiona Anne Bruce | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Pearson Butler | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Dr Sally James | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
David Rex Joseph | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Richard Ian Tolkien | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Richard John Markwell Pickance | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Liley | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Rev Simon Frank Newham | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Malcolm Graham Edmiston | Ymddiriedolwr | 27 April 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.