ymddiriedolwyr ROBERT PASHLEY MEMORIAL HALL, WALFORD
Rhif yr elusen: 520991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Francis Pople | Cadeirydd | 15 August 2021 |
|
|
||||
Christopher Hatton | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Patricia Anne Pople | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Phillipson | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Lois Wilson | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Wendy Holton | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Virginia Morgan | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.