ymddiriedolwyr THE NEW MECHANICS LIMITED
Rhif yr elusen: 522274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY FREEMAN | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
JACQUELINE MORRIS | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
JAN BIRD | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Kathleen Jean Price | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Heather Hundley | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Pauline Tilley | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Robert William Smith | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Robert Smith | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
ILONA HART | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
VIV APPLE | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE ANN ALTON | Ymddiriedolwr | 15 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.