ymddiriedolwyr HAWBUSH AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 522617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLE SCANDRETT-PRICE | Cadeirydd |
|
|
|||||
JULIE STYLES | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Ann Wilkinson | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Joanne Wassall | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Andrea Plevey | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
HARRY CLIVE PRICE | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
||||
Jane Ellen Wyre | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
SHIRLEY STOCKDALE | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
Helen Hare | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Sandra Croot | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Emma Dipple | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
Natalie Littlehales | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
WENDY COWDREY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.