ymddiriedolwyr NAPTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN THOMAS EAST | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Alan Hall | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Debra Joanne Cooper | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Francis James Allen | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Andrew Bean | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|||||
CHRISTINE ANNETTE MILLIDGE | Ymddiriedolwr | 05 August 2011 |
|
|
||||
KENNETH ROBERT BETTERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEWIS FRANCIS COMMANDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.