Hanes ariannol HUNSLET CLUB FOR BOYS AND GIRLS
Rhif yr elusen: 523751
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £431.85k | £629.68k | £764.53k | £611.92k | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.00k | £481.91k | £539.62k | £548.93k | £943.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £23.42k | £392.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £7.34k | £57.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £563.43k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £11.44k | £35.74k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £6.29k | £1.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £527.57k | £886.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £6.50k | £11.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £527 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £9.50k | £13.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.