ymddiriedolwyr KIBBLESTONE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 524533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Michael Lewis | Cadeirydd | 18 October 2022 |
|
|
||||
Shay George Norman | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Patrick Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Margaret Brocklehurst | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
David Michael Smith | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Patricia Viggars | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Simon Christopher Gough | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Naomi Wood | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
CLIVE LEADER | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|||||
STEVAN FRANK FERN | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.