ymddiriedolwyr STAFFORDSHIRE COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 524559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Quinby | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Lisa Jayne Kane | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Sharon Ward | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Aston | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dyanne Sargeant | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Claire Smith | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
TRUDY JANE REALE | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Debra Kay Jolley | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Annette Susan Gould | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Karen Poyser | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Jennifer Cassell | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Kim Lesley Waldron | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Christine James | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|||||
Alison Jane Holmes | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Catriona Aileen Kerr | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Tracey Mary Chamberlain | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Patricia Ann Sage | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Lisa Marie Miller | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|||||
Jill Piggott | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Penelope Louise Williams | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
CATHERINE ANNE FETTES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.