Hanes ariannol GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 527299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.15k | £4.45k | £5.49k | £7.22k | £6.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78k | £6.95k | £2.14k | £3.09k | £6.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.