Hanes ariannol SCARBOROUGH COLLEGE
Rhif yr elusen: 529686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.08m | £5.33m | £5.69m | £7.36m | £7.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.31m | £5.36m | £6.34m | £7.04m | £7.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05k | £8.91k | £12.56k | £767.62k | £93.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £181.98k | £148.05k | £189.25k | £313.62k | £415.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.89m | £4.71m | £5.43m | £6.28m | £7.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.89k | £6.68k | £1.15k | £742 | £82 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £457.72k | £54.69k | £4.36k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.24m | £5.18m | £5.43m | £6.34m | £7.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.79k | £172.29k | £423.55k | £351.03k | £422.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.43k | £138.64k | £47.00k | £1.04m | £1.14m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.86k | £489.53k | £348.12k | £81.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.