Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau FLORENCE NIGHTINGALE HOSPITAL (EQUIPMENT AND EXTENSION FUND)
Rhif yr elusen: 211896-2
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF THE 14 NOVEMBER 1958 VARIED BY SCHEMES OF 24 JULY 1961, 17 JUNE 1966, 14 JANUARY 1971 AND 6 NOVEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURCHASE OF EQUIPMENT AND EXTENSION OF THE HOSPITAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 19 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 18 Awst 1993: Tynnwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.