ymddiriedolwyr PEWTERSPEAR GREEN TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 702068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis John Buckley | Cadeirydd | 07 October 2021 |
|
|||||
COLIN PARRY | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Dr Peter Christian Iles-Smith | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
DAVID FREDERICK WAKEFIELD | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN TRUSCOTT | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
LAURENCE ROY PANES | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
TOM LEE WARBURTON | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
COUNCILLOR JUDITH WHEELER | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
||||
Rev ALAN JEWELL | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|||||
Richard Hartland | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
PHIL PEGUM | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
Dr RICHARD THOMAS JOHNSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
ANTHONY LYONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.