Hanes ariannol YMCA NORFOLK
Rhif yr elusen: 801606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.95m | £4.62m | £5.50m | £4.55m | £5.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.84m | £4.30m | £4.05m | £4.64m | £5.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £904.10k | £795.84k | £631.38k | £636.69k | £631.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £318.16k | £78.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £202.83k | £48.10k | £72.61k | £57.46k | £103.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.78k | £527.52k | £261.76k | £920.38k | £1.27m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.68m | £4.04m | £5.16m | £3.57m | £3.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.03k | £5.26k | £2.17k | £826 | £12.74k | |
|
Incwm - Arall | £15.00k | £786.36k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.82m | £4.28m | £4.00m | £4.62m | £5.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.20k | £24.16k | £44.65k | £18.55k | £28.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.36k | £8.11k | £8.24k | £8.53k | £8.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.