ymddiriedolwyr The Cathedrals Group of Universities
Rhif yr elusen: 801726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Claire Margaret Philippa Ozanne | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Anthony McClaran | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Jean-Noel Ezingeard | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||||||||||||||
Professor Jacqueline Dunne | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Jane Longmore | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Garry Neave | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Julie Mennell | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||||||||||||||
Paul Barber | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.