Hanes ariannol THE RIPPLE EFFECT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 802327
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.88k | £18.84k | £19.41k | £20.86k | £20.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.36k | £34.75k | £31.76k | £31.82k | £60.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.