Hanes ariannol TAUNTON AND SOMERSET MUSIC AND DRAMA FESTIVAL
Rhif yr elusen: 900556
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.62k | £23.21k | £10.56k | £56.29k | £32.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.36k | £25.31k | £12.66k | £54.95k | £24.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.