ymddiriedolwyr WAKEFIELD DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1058086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Gordon Brook | Cadeirydd | 11 May 2020 |
|
|||||
Sarah Ileyas | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Amritpal Reyat | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
olivia maria rowley | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
Callum Macleod Whittaker | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Lewis Smith-Connell | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Samantha Harvey | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Robert Peter Smitten | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
SANDRA CHESELDINE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HILARY WARRINER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.