Hanes ariannol COLLEGE OF ST BARNABAS
Rhif yr elusen: 205220
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.99m | £1.97m | £2.15m | £2.16m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £2.02m | £2.18m | £2.21m | £2.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £219.29k | £108.00k | £101.66k | £237.88k | £242.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | £31.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £403.00k | £304.00k | £431.00k | £393.00k | £274.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.00k | £16.00k | £16.00k | £10.00k | £19.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.63m | £1.68m | £1.73m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.00k | £24.00k | £19.00k | £29.00k | £14.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £6.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £118.26k | £1.00k | £4.64k | £57.30k | £35.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £1.89m | £2.06m | £2.10m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.00k | £125.00k | £120.00k | £108.00k | £185.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £277.00k | £0 | £7.00k | £7.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.00k | £10.00k | £8.00k | £10.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.