ymddiriedolwyr SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON
Rhif yr elusen: 207237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Martin Millett | Cadeirydd | 24 June 2021 |
|
|||||||||||||
Dr CAROL BELL | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||||||||||
Dr Elizabeth Hallam-Smith | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||||||||
Shahina Farid | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||||||||
Dr Thomas Williams | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||||||||
Dr Timothy Schroder | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||||||||||
Dr Robert Bewley | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||||||||||
Victoria Bryant | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||||||||||
Dr Emily Cole | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||||||||||
Dr Rosemary Sweet | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||||||||||
Dr Samantha Lucy | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||||||||||
Vincent Gaffney | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||||||||
Dr John Cooper | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||||||||||
Dr Heather Sebire | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.