ymddiriedolwyr ANN WATSON'S TRUST
Rhif yr elusen: 226675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John M V REDMAN | Cadeirydd | 25 April 2017 |
|
|
||||||||||
Nigel John Penton | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Dominic Black | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|||||||||||
Rev Susan Helen Pulko | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|
||||||||||
Rev GLORIA NAYLOR | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||||||||
Ven Andrew Clifford Broom | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|||||||||||
Patricia O'Brien | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||||||||
PETER OVERVOORDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.