ymddiriedolwyr THE KING HENRY VIII ENDOWED TRUST, WARWICK
Rhif yr elusen: 232862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Samuel Wilton Lee | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Simon Lesley Pargeter | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Bernardine Mary Adkins | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Vivienne Marjory Bosworth | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Susan Grinnell | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|||||
MRS MARIE ASHE | Ymddiriedolwr | 24 December 2012 |
|
|||||
IAN FURLONG | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|||||
STEPHEN GERALD COPLEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|||||
Rev DAVID ANDREW BROWN | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|||||
KATHRYN ALISON PARR | Ymddiriedolwr | 10 December 2010 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK EDWARDS | Ymddiriedolwr | 13 May 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.