Hanes ariannol CONGREGATIONAL FEDERATION
Rhif yr elusen: 264839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £962.40k | £1.30m | £919.82k | £1.21m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.30m | £1.05m | £1.14m | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £181.78k | £499.17k | £295.94k | £517.23k | £864.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £250.73k | £242.17k | £161.96k | £172.74k | £220.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £171.79k | £178.43k | £164.36k | £164.38k | £242.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £358.10k | £381.34k | £297.56k | £291.16k | £319.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £60.64k | £66.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £1.30m | £1.05m | £967.71k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.81k | £0 | £0 | £167.87k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £588.80k | £28.34k | £13.19k | £12.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £205.69k | £122.75k | £174.51k | £139.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.