ymddiriedolwyr VIVA CHAMBER ORCHESTRA LTD
Rhif yr elusen: 291046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Alfred Peter Davis | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Councillor Kieran Alexander Morgan-McGeehan | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Councillor Emily Claire Lonsdale | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Margaret Cookhorn | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Helen Stewart Geary | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Andrew Nicklin | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
Carl Lars Muldal | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Warrick Nathan Matthews | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||
ROBIN JOHN WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.