Dogfen lywodraethu THE ORATORY SCHOOLS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 309112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 17/09/1931 AND MEMORANDUM AND ARTICLES AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 01/01/1950 AND 01/01/1964 AND 11/06/1980 AND 16/06/1982 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATE 18/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE GENERAL, PHYSICAL, MORAL AND RELIGIOUS EDUCATION FOR BOYS AND/OR GIRLS IN ANY PART OF THE WORLD AND FOR THAT PURPOSE TO CARRY ON AND MAINTAIN THE ORATORY SCHOOL WHEREVER THE SAME MAY BE CARRIED ON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE LOCAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.