Hanes ariannol ST EDWARD'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 309681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.60m | £24.95m | £25.70m | £29.68m | £32.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.51m | £23.23m | £26.11m | £28.81m | £32.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £88.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.15m | £519.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £81.00k | £347.00k | £305.00k | £632.00k | £173.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £873.00k | £557.00k | £128.00k | £916.00k | £1.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.25m | £22.64m | £24.53m | £27.97m | £31.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £328.00k | £248.00k | £208.00k | £160.00k | £212.00k | |
|
Incwm - Arall | £51.00k | £1.15m | £525.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.00k | £277.00k | £205.00k | £416.00k | £42.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.94m | £22.57m | £25.97m | £28.68m | £32.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.00k | £201.00k | £149.00k | £130.00k | £192.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £24.00k | £30.00k | £29.00k | £28.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.00k | £21.00k | £49.00k | £37.00k | £36.00k | |
|
Gwariant - Arall | £502.00k | £453.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.