ymddiriedolwyr B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 313503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Dangoor | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
Samantha Berkoff | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Anna Bloch | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Daniel Grabiner | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Larry Shulman | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Hannah Haskel | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Elana Dwek | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Louise Goldberg | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Judith Flacks | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Hannah Rose | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Adam Rose | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
Spencer Debson | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
Carolyn Bogush | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.