Hanes ariannol BEATING BOWEL CANCER
Rhif yr elusen: 1063614
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £2.01m | £1.68m | £1.15m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £2.34m | £2.10m | £1.36m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.83k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.73m | £1.35m | £1.05m | £632.60k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £536.81k | £535.03k | £494.06k | £376.78k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £74.62k | £121.98k | £129.23k | £102.01k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.01k | £3.43k | £1.12k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £36.85k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £17.74k | £41.12k | £190 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £867.08k | £1.16m | £947.35k | £652.25k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.18m | £1.15m | £711.73k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.31k | £9.94k | £10.60k | £5.58k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.