ymddiriedolwyr BOWEL CANCER UK
Rhif yr elusen: 1071038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anderson | Cadeirydd | 31 December 2021 |
|
|||||
Paul Latham | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Tim Kerr | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Husna Grimes | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Alison Hill | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Dr Alastair McKinlay | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|||||
Owen Watson | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Duncan Rudkin | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Benjamin Butler | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Dr Katharine Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Angela Wiles | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr DIANA TAIT | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
LORRAINE LANDER | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
STEPHEN FENWICK | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.