Hanes ariannol CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND
Rhif yr elusen: 1089685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.09m | £3.53m | £4.35m | £3.31m | £5.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.51m | £5.55m | £5.15m | £5.76m | £4.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.04m | £3.38m | £4.24m | £3.24m | £5.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41.00k | £43.00k | £45.00k | £34.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £7.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.00k | £103.00k | £64.00k | £29.00k | £14.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.98m | £1.33m | £2.30m | £1.15m | £2.73m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.32m | £4.39m | £4.22m | £4.42m | £3.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.19m | £1.16m | £923.00k | £1.34m | £662.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.00k | £15.00k | £62.00k | £80.00k | £70.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £73.00k | £103.00k | £82.00k | £8.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.