Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION OF GOVERNING BODIES OF INDEPENDENT SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1108756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/08/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/02/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/04/2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22/02/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/03/2013 as amended on 17 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN INDEPENDENT SCHOOLS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.