ymddiriedolwyr THE LANCASHIRE DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1134584
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Phil Gough | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Rev STUART SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Rev William Hunter | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Rev stuart WILD | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Rev Angela LOUISE Makin | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Karen Hilsden | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Barbara Pettitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Benjamin Riley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Carl Fairclough | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Peter Gorst | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Rev Richard Ormrod | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Roland Hailwood | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Margaret Dugdale | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
David Leach | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr Peter Lumsden | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
CAROLYN HOTHERSALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Rev Paul Harold DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GRAHAM KAY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.