Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN WITH ST MICHAEL AND ALL ANGELS, PADDINGTON
Rhif yr elusen: 1132885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.68k | £583.82k | £492.97k | £536.77k | £536.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £499.90k | £515.99k | £492.04k | £487.35k | £558.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.57k | N/A | £8.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £345.93k | £476.67k | N/A | £305.96k | £312.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £112.21k | £78.00k | N/A | £82.66k | £133.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £91.51k | £29.14k | N/A | £148.15k | £85.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27 | £9 | N/A | £5 | £3.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £2.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £460.12k | £503.18k | N/A | £450.94k | £525.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.68k | £7.81k | N/A | £30.54k | £26.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.00k | N/A | £5.87k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.10k | £5.00k | N/A | £5.87k | £6.62k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.