Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE HANOVER SQUARE
Rhif yr elusen: 1134811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £993.56k | £770.53k | £721.40k | £628.16k | £827.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £934.54k | £733.35k | £677.36k | £710.94k | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £559.51k | £324.31k | £393.37k | £281.71k | £333.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.89k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £192.55k | £198.71k | £78.17k | £143.11k | £271.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189.02k | £227.18k | £213.02k | £161.45k | £195.46k | |
|
Incwm - Arall | £50.60k | £20.33k | £36.85k | £41.89k | £27.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £7.50k | £10.00k | £5.25k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £877.06k | £657.32k | £608.66k | £643.49k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £57.49k | £76.03k | £68.69k | £67.45k | £115.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.43k | £27.34k | £30.90k | £33.14k | £19.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £39.14k | £0 | £13.68k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.57k | £18.04k | £0 | £23.20k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.