ymddiriedolwyr A ROCHA INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1136041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOOHWAN PARK | Cadeirydd | 06 May 2016 |
|
|||||||
Christine Raquel Taylor Warner | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|||||||
Dr Rodel Diaz Lasco | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
Dr Jan van der Stoep | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
Steve Tanner | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
Dr Alfred Apau Oteng-Yeboah | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
Dr Florence Ndinda Muindi | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||||
Dr HILARY FRANCES MARLOW | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||||
GRAHAM BERNARD WRIGHT MA, MBA | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
|||||||
Geoffrey Cowper | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.