Hanes ariannol NEXT STEPS MENTAL HEALTH RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1149932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.40k | £238.94k | £208.31k | £243.74k | £223.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.58k | £182.47k | £153.99k | £159.32k | £209.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.35k | N/A | £31.50k | N/A | £21.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.32k | £40.02k | £11.59k | £63.42k | £31.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.