Hanes ariannol EDALE VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 507831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/04/2019 | 07/04/2020 | 07/04/2021 | 07/04/2022 | 07/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.32k | £26.69k | £29.30k | £30.64k | £29.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.50k | £21.35k | £8.02k | £28.13k | £33.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £416 | £20.77k | £8.73k | £3.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.