Hanes ariannol ROSSALL SCHOOL
Rhif yr elusen: 526685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.80m | £11.41m | £12.29m | £15.52m | £16.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.90m | £12.19m | £12.40m | £15.34m | £16.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £991.79k | £587.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £396.11k | £188.15k | £25.62k | £102.89k | £88.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £532.16k | £189.51k | £181.40k | £371.42k | £477.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.66m | £9.82m | £11.28m | £14.79m | £15.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £217.94k | £216.37k | £217.07k | £253.39k | £285.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £991.79k | £587.78k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.10k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.46m | £11.97m | £12.24m | £15.07m | £16.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £444.70k | £219.47k | £164.44k | £275.48k | £377.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.59k | £32.79k | £32.52k | £40.07k | £51.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £753 | £598 | £232 | £0 | £378 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.