Hanes ariannol KINGSTON THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1000182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 29/03/2020 | 31/03/2021 | 03/04/2022 | 02/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.02m | £4.06m | £1.85m | £3.63m | £4.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.02m | £4.20m | £1.80m | £3.30m | £4.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £265.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £265.00k | £989.04k | £1.26m | £267.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £569.80k | £384.65k | £1.25m | £1.68m | £306.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £296.05k | £423.21k | £5.96k | £36.23k | £149.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.15m | £3.25m | £595.05k | £1.91m | £3.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £395 | £302 | £110 | £106 | £1.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.76m | £3.96m | £1.51m | £3.12m | £3.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £235.14k | £212.51k | £290.20k | £182.11k | £174.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.04k | £31.60k | £22.07k | £25.96k | £28.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £27.04k | £31.60k | £0 | £0 | £28.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.