Hanes ariannol DOWNE HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1015059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.86m | £19.56m | £21.19m | £23.27m | £24.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.64m | £20.31m | £20.67m | £23.20m | £25.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £332.00k | £134.00k | £110.00k | £18.00k | £87.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £282.00k | £37.00k | £40.00k | £483.00k | £951.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.16m | £19.33m | £20.83m | £22.81m | £23.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.00k | £37.00k | £14.00k | £19.00k | £38.00k | |
|
Incwm - Arall | £41.00k | £42.00k | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.24m | £20.03m | £20.45m | £22.95m | £24.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £276.00k | £256.00k | £211.00k | £145.00k | £266.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.00k | £46.00k | £50.00k | £57.00k | £73.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.00k | £11.00k | £12.00k | £13.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £121.00k | £23.00k | £14.00k | £105.00k | £218.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.