ymddiriedolwyr NEWARK DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1031735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Ruth Rabon | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Victoria Ann Nicholson | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Joshua Lewis Thorn | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Thomas Cragg | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Steven Ian Hartley | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Jack Kellas | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
Benjamin Blyth | Ymddiriedolwr | 26 December 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Robert Bow | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Sharon Ann Lathlane | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
Richard Malcolm Dearlove | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
Chris Cobb | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.