ymddiriedolwyr THE NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES
Rhif yr elusen: 1036354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Pete Wall | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr Sara Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Melanie Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Professor Iain Donnison | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Timothy William Jones | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|||||
Gary Davies | Ymddiriedolwr | 09 August 2017 |
|
|
||||
Dr Paul Philip Smith | Ymddiriedolwr | 09 August 2017 |
|
|
||||
Dr Michael Ian Woods | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
||||
Councillor David Michael Jenkins | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|
||||
Derek Anthony Howell | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|||||
Steffan Rhys Williams | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
||||
Elisabeth Hannah Whittle | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|||||
JULIE JAMES | Ymddiriedolwr | 08 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.