ymddiriedolwyr WOMEN’S HEALTH MATTERS
Rhif yr elusen: 1048788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON CATER | Cadeirydd | 01 March 2007 |
|
|
||||
Professor Federica Angeli | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Dr Shirley- Anne Paul | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Aimee Ward | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Nicola Louise Rhodes | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Tessa Johnson Jones | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Amita Fearon | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Sarah Salahuddin | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Emma Dickens | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|||||
Hannah Mary Jones | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.