Hanes ariannol THE FEDERATION OF BRITISH ARTISTS
Rhif yr elusen: 200048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £1.65m | £1.13m | £1.38m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84m | £1.68m | £1.47m | £1.47m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £126.04k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53.53k | £10.35k | £9.69k | £4.61k | £2.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £90.70k | £28.20k | £15.20k | £5.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.46m | £855.10k | £1.22m | £1.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.67k | £1.97k | £1.07k | £41 | £253 | |
|
Incwm - Arall | £181.58k | £157.17k | £245.21k | £152.46k | £45.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.68m | £1.46m | £1.47m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.43k | £3.53k | £4.66k | £4.82k | £4.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.39k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.