ymddiriedolwyr ST BRIDE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 207607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tu Dinh Duong | Cadeirydd | 22 February 2024 |
|
|
||||||
Kenjiro James Kirton | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||||
Avni Ranji Patel | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||||
MARK JORDAN | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||||
Rev Christopher John Bamforth Damp | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||
Astrid Stavro Santarosa Marone Cinzano | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||||
Becky Louise Chilcott | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Philip Sadler | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||||
Alexandra Hannah Swatridge | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||||
The Revd Canon Alison Joyce Dr | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|||||||
DR NICOLAS JOHN BARKER OBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
REV GILLEAN CRAIG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.