ymddiriedolwyr THE WARWICKSHIRE MASONIC CHARITABLE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 211588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Smith | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||||||
Nigel Hawkins | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||||||
David Butcher | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||||||
Stephen Tranter | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||||||
Geoffrey Walker | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|||||||||
JOHN DAVID HARRIS | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||||||
PETER PHILIP MANNING | Ymddiriedolwr | 11 December 2016 |
|
|
||||||||
Stuart Nigel Esworthy | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|||||||||
MERVYN JOHN KIMBERLEY | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||||||
Philip laurence Hall | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|||||||||
David John Moffat Greenwood | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|||||||||
RICHARD LLOYD BARKER | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||||||
JOHN BARRY HAYWARD | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|||||||||
WILLIAM TAYLOR CLARK | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|
||||||||
CHRISTOPHER JOHN GROVE MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
STANLEY BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MICHAEL CLOUGH MORRIS LLB | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
GORDON LAW | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ERIC JOHN RYMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.