ymddiriedolwyr COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Rhif yr elusen: 218873
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Andrew Richmond | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||||||||||
Dr Stephen Edward Wiltshire | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||||||||||
Katrina Shenton | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||||||||||
KEVIN CORRIGAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||||||
Julia Hobart | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||||||
NIGEL MORECROFT | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||||||
CCLA FUND MANAGERS LIMITED (MANAGER) | Ymddiriedolwr | 22 July 2014 |
|
|||||||||||||
HSBC BANK PLC (CORPORATE TRUSTEE AND CUSTODIAN) | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.