Dogfen lywodraethu BLUE CROSS
Rhif yr elusen: 224392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/09/1940 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/10/1955 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/07/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/11/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/06/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE AND PROMOTE KINDNESS TO AND THE PROTECTION OF ANIMALS AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN RESPONSIBLE ANIMAL OWNERSHIP.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.