Hanes ariannol SAILORS' CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 224505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £715.03k | £956.63k | £862.68k | £634.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £693.84k | £870.99k | £1.01m | £864.77k | £798.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02m | £519.23k | £843.42k | £819.83k | £586.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £104.72k | £117.80k | £36.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.50k | £78.00k | £77.22k | £42.85k | £47.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £546.11k | £93.41k | £151.07k | £203.37k | £10.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £560.09k | £726.27k | £896.93k | £717.69k | £658.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.74k | £144.72k | £108.30k | £147.08k | £140.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.97k | £20.28k | £16.27k | £15.92k | £23.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.90k | £16.91k | £15.68k | £17.27k | £16.71k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.