ymddiriedolwyr TONBRIDGE THEATRE AND ARTS CLUB
Rhif yr elusen: 227035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIL PORTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
CAROLINE CANDLER | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Portlock | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Ian Tucker-Bell | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Kate Robbins | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
John Hall | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
PAUL SIMONS | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Nicholas Harry Blessley | Ymddiriedolwr | 02 December 2018 |
|
|
||||
Jason Lower | Ymddiriedolwr | 07 December 2014 |
|
|||||
JO PIERCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA PATRICIA BARFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAGGIE HOILES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.