Hanes ariannol PRACTICAL ACTION
Rhif yr elusen: 247257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.20m | £36.07m | £30.44m | £27.87m | £26.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.98m | £37.86m | £29.23m | £27.66m | £28.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.49k | £41.90k | £9.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.29m | £1.40m | £1.13m | £6.25m | £1.42m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.17m | £11.12m | £13.37m | £12.80m | £11.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.25m | £24.56m | £16.76m | £15.07m | £14.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.00k | £17.00k | £15.00k | £0 | £30.00k | |
|
Incwm - Arall | £766.00k | £376.00k | £295.00k | £0 | £329.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.09m | £3.23m | £3.70m | £2.95m | £3.38m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.10m | £35.01m | £26.66m | £25.25m | £26.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.88m | £2.85m | £2.57m | £2.42m | £2.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £425.00k | £469.00k | £445.00k | £464.00k | £605.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.17m | £6.89m | £3.41m | £2.06m | £2.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.